Borren Bryghus IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Allan Schomburg Klestrup Hansen er adm. direktør i virksomheten.
Borren Bryghus IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Allan Schomburg Klestrup Hansen er adm. direktør i virksomheten.
Borren Bryghus IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Allan Schomburg Klestrup Hansen er adm. direktør i virksomheten.
Borren Bryghus IVS offentliggjør regnskap for perioden 16. juli 2016 til 31. desember 2017. Allan Schomburg Klestrup Hansen er adm. direktør i virksomheten.
I/S Borrevang v/Torben & Allan Klestrup Hansen stiftes i bransjen planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift). Allan Schomburg Klestrup Hansen eier 50% av virksomheten.