21. februar 2022Claus Klint forlater ledelsenBorren Bryghus IVSClaus Klint forlater ledelsen for Borren Bryghus IVS etter en periode på 6 år.Se mere
21. februar 2022Endring i eierkretsenBorren Bryghus IVSClaus Klint er ikke lenger registrert som reell eier av Borren Bryghus IVS.Se mere
25. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBorren Bryghus IVSTidligere status: Normal. Claus Klint er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 1.845 Borren Bryghus IVSBorren Bryghus IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Klint er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2020Underskudd på DKK 8.629 Borren Bryghus IVSBorren Bryghus IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Claus Klint er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019Underskudd på DKK 2.512 Borren Bryghus IVSBorren Bryghus IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Claus Klint er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2018Underskudd på DKK 51.753 Borren Bryghus IVSBorren Bryghus IVS offentliggjør regnskap for perioden 16. juli 2016 til 31. desember 2017. Claus Klint er medlem af ledelsen.Se mere
27. juli 2017Endring i eierkretsenBorren Bryghus IVSClaus Klint registrert som reell eier av Borren Bryghus IVS.Se mere
16. juli 2016StiftelseBorren Bryghus IVSBorren Bryghus IVS stiftes i bransjen fremstilling af øl. Claus Klint er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Claus Klint forlater ledelsenAIR DANICA AVIATION TRAINING ApSClaus Klint forlater ledelsen for AIR DANICA AVIATION TRAINING ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
5. desember 2008Søren Søholt Christensen slutter som adm. direktørAIR DANICA AVIATION TRAINING ApSSøren Søholt Christensen slutter som adm. direktør i AIR DANICA AVIATION TRAINING ApS. Claus Klint er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. desember 2008Claus Klint blir med i ledelsenAIR DANICA AVIATION TRAINING ApSClaus Klint blir med i ledelsen for AIR DANICA AVIATION TRAINING ApS.Se mere