30. januar 2002Allan Vinge forlater styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSAllan Vinge forlater styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 8 år.Se mere
14. juni 2001Regnskap for 2001 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Allan Vinge er medlem av styret.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 2000 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Allan Vinge er medlem av styret.Se mere
10. juni 1999Regnskap for 1999 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Allan Vinge er medlem av styret.Se mere
19. juni 1998Regnskap for 1998 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Allan Vinge er medlem av styret.Se mere
7. juli 1997Regnskap for 1997 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Allan Vinge er medlem av styret.Se mere
30. juni 1997Jess Hjernøe blir med i styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSJess Hjernøe blir med i styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS. Allan Vinge er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 1996Jørgen Deigård Bruun forlater styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSJørgen Deigård Bruun forlater styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 3 år. Allan Vinge er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juli 1996Regnskap for 1996 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Allan Vinge er medlem av styret.Se mere
31. mai 1994StiftelseALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS stiftes i bransjen alment praktiserende læger. Allan Vinge er medlem av styret.Se mere