20. mai 2009Annette Andersen forlater styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSAnnette Andersen forlater styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 15 år.Se mere
17. juni 2008Regnskap for 2008 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
18. juni 2007Regnskap for 2007 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2007Jess Hjernøe blir med i ledelsenALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSJess Hjernøe erstatter Annette Andersen i ledelsen for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
9. juni 2006Regnskap for 2006 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Annette Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2006Søren Christian Bøttger forlater styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSSøren Christian Bøttger forlater styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 12 år. Annette Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2005 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Annette Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2005Annette Andersen blir med i ledelsenALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSAnnette Andersen erstatter Poul Brønnum i ledelsen for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 11 år.Se mere
19. mai 2004Regnskap for 2004 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2004Ebbe Glarborg Jensen blir med i ledelsenALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSEbbe Glarborg Jensen erstatter Søren Christian Bøttger i ledelsen for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 10 år. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2003Regnskap for 2003 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2002Regnskap for 2002 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
30. januar 2002Allan Vinge forlater styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSAllan Vinge forlater styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 8 år. Annette Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juni 2001Regnskap for 2001 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 2000 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
10. juni 1999Regnskap for 1999 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
19. juni 1998Regnskap for 1998 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
7. juli 1997Regnskap for 1997 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Annette Andersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 1997Jess Hjernøe blir med i styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSJess Hjernøe blir med i styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS. Annette Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 1996Jørgen Deigård Bruun forlater styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSJørgen Deigård Bruun forlater styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 3 år. Annette Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere