20. oktober 2023Overskudd på DKK 26 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2022Overskudd på DKK 15 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
1. november 2021Overskudd på DKK 14 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2020 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2020Overskudd på DKK 14 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2019 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
24. februar 2020Erstatning i styretKRONE FINANS A/S3 endringer i styret for KRONE FINANS A/S. Aloysius Schnelte er fortsatt styremedlem.Se mere
24. februar 2020Markus Josef Böhmann forlater ledelsenKRONE FINANS A/SMarkus Josef Böhmann forlater ledelsen for KRONE FINANS A/S etter en periode på 3 år. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
5. november 2019Overskudd på DKK 14 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2018 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2018Overskudd på DKK 12 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2017 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
29. september 2017Overskudd på DKK 14 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2016 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
12. desember 2016Overskudd på DKK 14 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2015 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
7. september 2016Markus Josef Böhmann blir med i ledelsenKRONE FINANS A/SMarkus Josef Böhmann erstatter Frank Wilhelm Bley i ledelsen for KRONE FINANS A/S etter en periode på 8 måneder. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
13. januar 2016Hubert August Börger blir med i styretKRONE FINANS A/SHubert August Börger erstatter Bernard Antonius Klaus Krone i styret for KRONE FINANS A/S etter en periode på 5 år. Aloysius Schnelte er fortsatt styremedlem.Se mere
13. januar 2016Frank Wilhelm Bley blir med i ledelsenKRONE FINANS A/SFrank Wilhelm Bley erstatter Hubert August Börger i ledelsen for KRONE FINANS A/S etter en periode på 10 år. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
19. november 2015Overskudd på DKK 17 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2014 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
5. desember 2014Overskudd på DKK 12 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2013 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2013Overskudd på DKK 8,9 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2012 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
25. april 2013Brian Retzlaff blir med i ledelsenKRONE FINANS A/SBrian Retzlaff erstatter Maja Kirsten Rubin i ledelsen for KRONE FINANS A/S etter en periode på 1 år. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
6. mars 2013AdresseendringKRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S flytter fra Kjellerup til Padborg. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
10. januar 2013Overskudd på DKK 5,6 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere
5. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortKRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2010 til 31. juli. Aloysius Schnelte er medlem av styret.Se mere