20. oktober 2023Overskudd på DKK 26 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 31. juli. Ole Klose er styreleder.Se mere
14. november 2022Ole Klose forlater styretPAUL GÜNTHER RENTAL A/SOle Klose forlater styret for PAUL GÜNTHER RENTAL A/S etter en periode på 2 år.Se mere
18. oktober 2022Overskudd på DKK 15 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli. Ole Klose er styreleder.Se mere
13. oktober 2022Overskudd på DKK 22 mio.PAUL GÜNTHER RENTAL A/SPAUL GÜNTHER RENTAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli. Ole Klose er medlem av styret.Se mere
23. juni 2022Heiner Brüning blir med i styretPAUL GÜNTHER RENTAL A/SHeiner Brüning erstatter Ingo Geerdes i styret for PAUL GÜNTHER RENTAL A/S etter en periode på 8 år. Ole Klose er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2021Overskudd på DKK 14 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2020 til 31. juli. Ole Klose er styreleder.Se mere
7. oktober 2021Overskudd på DKK 17 mio.PAUL GÜNTHER RENTAL A/SPAUL GÜNTHER RENTAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2020 til 31. juli. Ole Klose er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2020Ole Klose blir med i styretPAUL GÜNTHER RENTAL A/SOle Klose erstatter Karl-Heinz Schweer i styret for PAUL GÜNTHER RENTAL A/S etter en periode på 10 år.Se mere
1. oktober 2020Overskudd på DKK 14 mio.KRONE FINANS A/SKRONE FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2019 til 31. juli. Ole Klose er styreleder.Se mere
3. mars 2020 · Transport TidendeSelskabsnyt 3. martsAlfons Josef Veer, den 24.02.2020, Ole Klose, (formand), den 24.02.2020. Les artikkel
24. februar 2020Ole Klose blir med i styretKRONE FINANS A/SOle Klose blir med i styret for KRONE FINANS A/S.Se mere
24. februar 2020Markus Josef Böhmann forlater ledelsenKRONE FINANS A/SMarkus Josef Böhmann forlater ledelsen for KRONE FINANS A/S etter en periode på 3 år. Ole Klose er styreleder.Se mere