20. augustAnders Alminde forlater ledelsenAllroads ApSAnders Alminde forlater ledelsen for Allroads ApS etter en periode på 4 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGAllroads ApSTidligere status: Normal. Anders Alminde eier 25% av virksomheten.Se mere
31. januarEndring i eierkretsenAllroads ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Allroads ApS. Anders Alminde er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2023AdresseendringAllroads ApSAllroads ApS flytter fra Frederiksberg C til København K. Anders Alminde er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Michael Benzon slutter som adm. direktørAllroads ApSMichael Benzon slutter som adm. direktør i Allroads ApS. Anders Alminde er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
3. november 2023Endring i eierkretsenAllroads ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Allroads ApS. Anders Alminde er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 83.572 Allroads ApSAllroads ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anders Alminde er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Mikkel Würtz Johnsen forlater ledelsenAllroads ApSMikkel Würtz Johnsen forlater ledelsen for Allroads ApS etter en periode på 3 år. Anders Alminde er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Endring i eierkretsenAllroads ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Allroads ApS. Anders Alminde er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 73.093 Allroads ApSAllroads ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anders Alminde er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2021Underskudd på DKK 56.891 Allroads ApSAllroads ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. april 2020 til 31. desember 2020. Anders Alminde er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2020StiftelseAllroads ApSAllroads ApS stiftes i bransjen rejsebureauer. Anders Alminde er medlem af ledelsen.Se mere