20. augustJakob Graa Kvist forlater ledelsenAllroads ApSJakob Graa Kvist forlater ledelsen for Allroads ApS etter en periode på 4 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGAllroads ApSTidligere status: Normal. Jakob Graa Kvist eier 45% av virksomheten.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 78.125 In Motion ApSIn Motion ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Graa Kvist er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januarEndring i eierkretsenAllroads ApSJakob Graa Kvist reduserer sitt reelle eierskap av Allroads ApS.Se mere
4. november 2023AdresseendringAllroads ApSAllroads ApS flytter fra Frederiksberg C til København K. Jakob Graa Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Michael Benzon slutter som adm. direktørAllroads ApSMichael Benzon slutter som adm. direktør i Allroads ApS. Jakob Graa Kvist er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
3. november 2023Endring i eierkretsenAllroads ApSJakob Graa Kvist øker sitt reelle eierskap av Allroads ApS.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 61.247 In Motion ApSIn Motion ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jakob Graa Kvist er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 83.572 Allroads ApSAllroads ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jakob Graa Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Mikkel Würtz Johnsen forlater ledelsenAllroads ApSMikkel Würtz Johnsen forlater ledelsen for Allroads ApS etter en periode på 3 år. Jakob Graa Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Endring i eierkretsenAllroads ApSJakob Graa Kvist øker sitt reelle eierskap av Allroads ApS.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 90.747 In Motion ApSIn Motion ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jakob Graa Kvist er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 73.093 Allroads ApSAllroads ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jakob Graa Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2021Underskudd på DKK 28.044 In Motion ApSIn Motion ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. juli 2020 til 31. desember 2020. Jakob Graa Kvist er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2021Underskudd på DKK 56.891 Allroads ApSAllroads ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. april 2020 til 31. desember 2020. Jakob Graa Kvist er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2021Ny bransje: Anden forretningsservice i.a.n.In Motion ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Jakob Graa Kvist er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juli 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberIn Motion ApSTidligere bransje: Rejsebureauer. Jakob Graa Kvist er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juli 2020StiftelseIn Motion ApSIn Motion ApS stiftes i bransjen rejsebureauer. Jakob Graa Kvist er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. april 2020StiftelseAllroads ApSAllroads ApS stiftes i bransjen rejsebureauer. Jakob Graa Kvist er medlem af ledelsen.Se mere