15. november 2018AdresseendringSov Godt Bo Billigt I/SSov Godt Bo Billigt I/S flytter til ny adresse i Skibby. Anders Daniel Brusendorff eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. oktober 2017Endring i eierkretsenSov Godt Bo Billigt I/SAnders Daniel Brusendorff registrert som reell eier av Sov Godt Bo Billigt I/S.Se mere
29. september 2014Anders Daniel Brusendorff forlater styretTRASBO A/SAnders Daniel Brusendorff forlater styret for TRASBO A/S etter en periode på 1 år.Se mere
17. september 2013Overskudd på DKK 250.186 TRASBO A/STRASBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Anders Daniel Brusendorff er medlem av styret.Se mere
9. september 2013Anders Daniel Brusendorff blir med i styretTRASBO A/SAnders Daniel Brusendorff blir med i styret for TRASBO A/S.Se mere
16. august 2011Anders Daniel Brusendorff forlater styretVICK SIKRING A/SAnders Daniel Brusendorff forlater styret for VICK SIKRING A/S etter en periode på 5 år.Se mere
6. august 2010Regnskap for 2010 offentligjortVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2009 til 31. mars. Anders Daniel Brusendorff er styreleder.Se mere
5. august 2009Regnskap for 2009 offentligjortVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2008 til 31. mars. Anders Daniel Brusendorff er styreleder.Se mere
25. juni 2008Regnskap for 2008 offentligjortVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2007 til 31. mars. Anders Daniel Brusendorff er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringVICK SIKRING A/STidligere bransje: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt. Anders Daniel Brusendorff er styreleder.Se mere
22. august 2007Regnskap for 2007 offentligjortVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2006 til 31. mars. Anders Daniel Brusendorff er styreleder.Se mere
20. mars 2007AdresseendringVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S flytter til ny adresse i Frederikssund. Anders Daniel Brusendorff er styreleder.Se mere
7. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortVICK SIKRING A/SVICK SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2005 til 31. mars. Anders Daniel Brusendorff er styreleder.Se mere
27. august 2006Anders Daniel Brusendorff blir med i styretVICK SIKRING A/SAnders Daniel Brusendorff blir med i styret for VICK SIKRING A/S.Se mere
24. august 1988Anders Daniel Brusendorff forlater ledelsenA.D.B. INVEST ApSAnders Daniel Brusendorff forlater ledelsen for A.D.B. INVEST ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. august 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONA.D.B. INVEST ApSTidligere status: Normal. Anders Daniel Brusendorff er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 1988Dorthe Kofoed forlater styretA.D.B. INVEST ApSDorthe Kofoed forlater styret for A.D.B. INVEST ApS etter en periode på 3 år. Anders Daniel Brusendorff er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1985StiftelseA.D.B. INVEST ApSA.D.B. INVEST ApS stiftes i 1985. Anders Daniel Brusendorff er medlem af ledelsen.Se mere