11. november 1988Dorthe Kofoed forlater ledelsenINVESTERINGSSELSKABET AF 15 AUGUST 1986 ApSDorthe Kofoed forlater ledelsen for INVESTERINGSSELSKABET AF 15 AUGUST 1986 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
24. august 1988Dorthe Kofoed forlater ledelsenFREDERIKKE CONSULT ApSDorthe Kofoed forlater ledelsen for FREDERIKKE CONSULT ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. august 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFREDERIKKE CONSULT ApSTidligere status: Normal. Dorthe Kofoed er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 1988Dorthe Kofoed forlater styretA.D.B. INVEST ApSDorthe Kofoed forlater styret for A.D.B. INVEST ApS etter en periode på 3 år.Se mere
9. desember 1987Dorthe Kofoed forlater ledelsenDF-INVESTERING OG FINANS ApSDorthe Kofoed forlater ledelsen for DF-INVESTERING OG FINANS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
12. mai 1987Nytt navn: INVESTERINGSSELSKABET AF 15 AUGUST 1986 ApSRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 15. AUGUST 1986RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 15. AUGUST 1986 skifter navn til INVESTERINGSSELSKABET AF 15 AUGUST 1986 ApS. Dorthe Kofoed er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 1987Nytt navn: DF-INVESTERING OG FINANS ApSNIMFOP 22 ApSNIMFOP 22 ApS skifter navn til DF-INVESTERING OG FINANS ApS. Dorthe Kofoed er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 1986StiftelseRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 15. AUGUST 1986RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 15. AUGUST 1986 stiftes i 1986. Dorthe Kofoed er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 1986StiftelseNIMFOP 22 ApSNIMFOP 22 ApS stiftes i 1986. Dorthe Kofoed er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 1985StiftelseFREDERIKKE CONSULT ApSFREDERIKKE CONSULT ApS stiftes i 1985. Dorthe Kofoed er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1985StiftelseA.D.B. INVEST ApSA.D.B. INVEST ApS stiftes i 1985. Dorthe Kofoed er medlem av styret.Se mere