16. september 2014Andreas Christian Wagner forlater styretSUNARC TECHNOLOGY A/SAndreas Christian Wagner forlater styret for SUNARC TECHNOLOGY A/S etter en periode på 14 år.Se mere
15. juli 2014Underskudd på DKK 19 mio.SUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2013Erstatning i styretSUNARC TECHNOLOGY A/S3 endringer i styret for SUNARC TECHNOLOGY A/S. Andreas Christian Wagner er fortsatt styremedlem.Se mere
29. august 2013Morten Eldrup-Jørgensen forlater styretSUNARC TECHNOLOGY A/SMorten Eldrup-Jørgensen forlater styret for SUNARC TECHNOLOGY A/S etter en periode på 5 år. Andreas Christian Wagner er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 2013Underskudd på DKK 2,6 mio.SUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
22. november 2012Dan Korsgaard forlater styretSUNARC TECHNOLOGY A/SDan Korsgaard forlater styret for SUNARC TECHNOLOGY A/S etter en periode på 1 år. Andreas Christian Wagner er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
30. mai 2011Dan Korsgaard blir med i styretSUNARC TECHNOLOGY A/SDan Korsgaard erstatter Frits Korsgaard i styret for SUNARC TECHNOLOGY A/S etter en periode på 5 år. Andreas Christian Wagner er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortSUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
22. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortSUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
23. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortSUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
20. mai 2008Morten Eldrup-Jørgensen blir ny styrelederSUNARC TECHNOLOGY A/SMorten Eldrup-Jørgensen erstatter Kurt Stolpe Bentzen som styreleder hos SUNARC TECHNOLOGY A/S etter en periode på 2 år. Andreas Christian Wagner er fortsatt styremedlem.Se mere
19. mai 2008Wilhelm Ernst forlater styretSUNARC TECHNOLOGY A/SWilhelm Ernst forlater styret for SUNARC TECHNOLOGY A/S etter en periode på 3 år. Andreas Christian Wagner er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)SUNARC TECHNOLOGY A/STidligere bransje: Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
20. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortSUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
13. september 2006Erstatning i styretSUNARC TECHNOLOGY A/S4 endringer i styret for SUNARC TECHNOLOGY A/S. Andreas Christian Wagner er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortSUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
26. april 2006AdresseendringSUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S flytter fra Herfølge til Rønnede. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere
19. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortSUNARC TECHNOLOGY A/SSUNARC TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Andreas Christian Wagner er medlem av styret.Se mere