23. augustAndreas Iskov Jensen blir med i styretLIMITECH FINANCE ApSAndreas Iskov Jensen blir med i styret for LIMITECH FINANCE ApS.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 23 mio.AIJ HOLDING ApSAIJ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Andreas Iskov Jensen forlater styretFrontmatec Tandslet A/SAndreas Iskov Jensen forlater styret for Frontmatec Tandslet A/S etter en periode på 33 år.Se mere
1. januar 2023Ny bransje: Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrienFrontmatec Tandslet A/STidligere bransje: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr. Andreas Iskov Jensen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2022Underskudd på DKK 1,8 mio.AIJ HOLDING ApSAIJ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022 · Fødevarefokus.dkStafetten er givet videre hos Frontmatec Tandslet A/SEfter et langt et travlt arbejdsliv har grundlægger Andreas Iskov Jensen nu overdraget stafetten hos Frontmatec Tandslet A/S til Michael Isaack-Larsen. Les artikkel
28. oktober 2022 · JydskeVestkystenGrundlægger af succesrig virksomhed giver stafetten videreAndreas Iskov Jensen startede i 1987 virksomheden Attec Danmark A/S. Les artikkel
8. juli 2022Overskudd på DKK 6,1 mio.Frontmatec Tandslet A/SFrontmatec Tandslet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Andreas Iskov Jensen er medlem av styret.Se mere
8. juli 2022Andreas Iskov Jensen forlater ledelsenFrontmatec Tandslet A/SAndreas Iskov Jensen forlater ledelsen for Frontmatec Tandslet A/S etter en periode på 32 år.Se mere
8. juli 2022Michael Isaack-Larsen blir adm. direktørFrontmatec Tandslet A/SMichael Isaack-Larsen blir adm. direktør i Frontmatec Tandslet A/S. Andreas Iskov Jensen er medlem av styret.Se mere
12. november 2021Overskudd på DKK 4,2 mio.AIJ HOLDING ApSAIJ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 20 mio.Frontmatec Tandslet A/SFrontmatec Tandslet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2020Overskudd på DKK 528.959 AIJ HOLDING ApSAIJ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2020Henrik Andersen forlater styretFrontmatec Tandslet A/SHenrik Andersen forlater styret for Frontmatec Tandslet A/S etter en periode på 1 år. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2020Overskudd på DKK 7,6 mio.Frontmatec Tandslet A/SFrontmatec Tandslet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2020Erstatning i styretFrontmatec Tandslet A/S3 endringer i styret for Frontmatec Tandslet A/S. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2019Overskudd på DKK 2,7 mio.AIJ HOLDING ApSAIJ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2019Nye navn i styretFrontmatec Tandslet A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Frontmatec Tandslet A/S. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 7,1 mio.Frontmatec Tandslet A/SFrontmatec Tandslet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2018Overskudd på DKK 913.314 AIJ HOLDING ApSAIJ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Andreas Iskov Jensen er medlem af ledelsen.Se mere