2. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.HJ HOLDING AABYBRO ApSHJ HOLDING AABYBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Vad Jellesen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 1,1 mio.LIMITECH FINANCE ApSLIMITECH FINANCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 3,3 mio.H.A.J. ApSH.A.J. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 1,8 mio.LIMITECH A/SLIMITECH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. maiEndring i eierkretsenLIMITECH FINANCE ApSLissy Nielsen Jellesen er ikke lenger registrert som reell eier av LIMITECH FINANCE ApS. Helle Vad Jellesen eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
18. maiEndring i eierkretsenLIMITECH A/SLissy Nielsen Jellesen er ikke lenger registrert som reell eier av LIMITECH A/S. Helle Vad Jellesen eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
18. maiEndring i eierkretsenH.A.J. ApSLissy Nielsen Jellesen er ikke lenger registrert som reell eier av H.A.J. ApS. Helle Vad Jellesen eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
16. maiAndreas Iskov Jensen blir med i styretLIMITECH A/SAndreas Iskov Jensen erstatter Charlotte Britt Sørensen i styret for LIMITECH A/S etter en periode på 15 år. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. august 2023Er du Limitechs nye tekniske sælger?LIMITECH A/S · JammerbugtLIMITECH A/S søger ny medarbejder i Jammerbugt på fuld tid. Kontaktperson: Ib Neustrup Simonsen. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se jobopslag
6. juni 2023Underskudd på DKK 430.582 HJ HOLDING AABYBRO ApSHJ HOLDING AABYBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Vad Jellesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023Underskudd på DKK 345.260 LIMITECH FINANCE ApSLIMITECH FINANCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Underskudd på DKK 237.557 H.A.J. ApSH.A.J. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Overskudd på DKK 427.648 LIMITECH A/SLIMITECH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. mars 2023Erfarne rustfaste smede søges!LIMITECH A/S · JammerbugtLIMITECH A/S søger ny medarbejder i Jammerbugt på fuld tid. Kontaktperson: Ib Neustrup Simonsen. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se jobopslag
24. mars 2023Technical Sales Manager at Limitech LIMITECH A/S · JammerbugtLIMITECH A/S søger ny medarbejder i Jammerbugt på fuld tid. Kontaktperson: Ib Neustrup Simonsen. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se jobopslag
10. mars 2023AdresseendringH.A.J. ApSH.A.J. ApS flytter til ny adresse i Aabybro. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. august 2022Endring i eierkretsenH.A.J. ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av H.A.J. ApS. Helle Vad Jellesen eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
25. august 2022Lissy Nielsen Jellesen blir ny styrelederLIMITECH A/SLissy Nielsen Jellesen erstatter Anders Jellesen som styreleder hos LIMITECH A/S etter en periode på 5 år. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. august 2022Anders Jellesen forlater styretH.A.J. ApSAnders Jellesen forlater styret for H.A.J. ApS etter en periode på 8 år. Helle Vad Jellesen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. august 2022Endring i eierkretsenLIMITECH FINANCE ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av LIMITECH FINANCE ApS. Helle Vad Jellesen eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere