18. mai 1993Knud Holm Christensen blir med i ledelsenVEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/SKnud Holm Christensen erstatter Andreas Sveistrup i ledelsen for VEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/S etter en periode på 4 år.Se mere
30. november 1990Andreas Sveistrup forlater styretVEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/SAndreas Sveistrup forlater styret for VEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/S etter en periode på 1 år.Se mere
14. desember 1989Nytt navn: VEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/SA/S PSE 10 NR. 1638A/S PSE 10 NR. 1638 skifter navn til VEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/S. Andreas Sveistrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 1989Flere forlater styretA/S PSE 10 NR. 16383 medlemmer forlater styret for A/S PSE 10 NR. 1638. Andreas Sveistrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 10 NR. 1638Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 10 NR. 1638 etter en periode på 6 måneder. Andreas Sveistrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1989StiftelseA/S PSE 10 NR. 1638A/S PSE 10 NR. 1638 stiftes i 1989. Andreas Sveistrup er medlem af ledelsen.Se mere