30. november 1990Ole Steen Hertzum forlater styretVEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/SOle Steen Hertzum forlater styret for VEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/S etter en periode på 1 år.Se mere
14. desember 1989Nytt navn: VEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/SA/S PSE 10 NR. 1638A/S PSE 10 NR. 1638 skifter navn til VEBBESTRUP VOGNMANDSFORRETNING AF 1989 A/S. Ole Steen Hertzum er medlem av styret.Se mere
13. desember 1989Flere forlater styretA/S PSE 10 NR. 16383 medlemmer forlater styret for A/S PSE 10 NR. 1638. Ole Steen Hertzum er fortsatt styremedlem.Se mere
13. desember 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 10 NR. 1638Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 10 NR. 1638 etter en periode på 6 måneder. Ole Steen Hertzum er medlem av styret.Se mere
1. juli 1989StiftelseA/S PSE 10 NR. 1638A/S PSE 10 NR. 1638 stiftes i 1989. Ole Steen Hertzum er medlem av styret.Se mere