INSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Anker Theodor Dahl Rasmussen er medlem av styret.
INSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 31. desember 2001. Anker Theodor Dahl Rasmussen er medlem av styret.