3. oktober 2003Tage Mortensen forlater styretINSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApSTage Mortensen forlater styret for INSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. september 2003Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGINSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApSTidligere status: Normal. Tage Mortensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortINSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApSINSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Tage Mortensen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2003Ny bransje: UoplystINSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApSTidligere bransje: Anden teknisk rådgivning. Tage Mortensen er medlem av styret.Se mere
5. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortINSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApSINSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 31. desember 2001. Tage Mortensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2001StiftelseINSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApSINSTITUT FOR MEDICINSK MANAGEMENT ApS stiftes i bransjen anden teknisk rådgivning. Tage Mortensen er medlem av styret.Se mere
2. desember 1996Tage Mortensen forlater ledelsenIMCO ApSTage Mortensen forlater ledelsen for IMCO ApS etter en periode på 12 år.Se mere
22. oktober 1996Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGIMCO ApSTidligere status: Normal. Tage Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 1993Nytt navn: IMCO ApSEJVIND HANSEN INVEST ApSEJVIND HANSEN INVEST ApS skifter navn til IMCO ApS. Tage Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1993Ejvind Lund Hansen forlater ledelsenEJVIND HANSEN INVEST ApSEjvind Lund Hansen forlater ledelsen for EJVIND HANSEN INVEST ApS etter en periode på 9 år. Tage Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 1985StiftelseEJVIND HANSEN INVEST ApSEJVIND HANSEN INVEST ApS stiftes i 1985. Tage Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere