30. september 2013Ann Høy-Thomsen forlater styretDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SAnn Høy-Thomsen forlater styret for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S etter en periode på 3 år.Se mere
29. august 2013AdresseendringDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S flytter fra Taastrup til København SV. Ann Høy-Thomsen er medlem av styret.Se mere
25. april 2013Regnskap for 2012 offentligjortDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ann Høy-Thomsen er medlem av styret.Se mere
8. april 2013Peter Høgsted blir med i styretDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SPeter Høgsted erstatter Aksel Christian Lauesgaard Nissen i styret for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S etter en periode på 6 år. Ann Høy-Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. januar 2013Lene Burup blir med i styretDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SLene Burup blir med i styret for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S. Ann Høy-Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. august 2012Johannes Borglykke Sørensen forlater styretDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SJohannes Borglykke Sørensen forlater styret for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S etter en periode på 3 år. Ann Høy-Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ann Høy-Thomsen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ann Høy-Thomsen er medlem av styret.Se mere
28. april 2011John Stær blir med i styretDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SJohn Stær blir med i styret for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S. Ann Høy-Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mars 2011Erstatning i styretDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S4 endringer i styret for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S. Ann Høy-Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. januar 2011Regnskap for 2009 offentligjortDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ann Høy-Thomsen er medlem av styret.Se mere
11. august 2010Wilhelm Schnyder forlater styretDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SWilhelm Schnyder forlater styret for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S etter en periode på 4 år. Ann Høy-Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. april 2010Ann Høy-Thomsen blir med i styretDALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/SAnn Høy-Thomsen erstatter Jens Ulrik Nielsen i styret for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S etter en periode på 2 år.Se mere