JBS Holding af 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. desember 2020 til 31. desember 2021. Johannes Borglykke Sørensen er medlem af ledelsen.
DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Johannes Borglykke Sørensen er medlem av styret.
DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Johannes Borglykke Sørensen er medlem av styret.
DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Johannes Borglykke Sørensen er medlem av styret.
Ann Høy-Thomsen erstatter Jens Ulrik Nielsen i styret for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S etter en periode på 2 år. Johannes Borglykke Sørensen er fortsatt styremedlem.