17. mars 2015Ann-Marie Jessen forlater styretJuliane Ri 468 ApSAnn-Marie Jessen forlater styret for Juliane Ri 468 ApS etter en periode på 8 år.Se mere
16. desember 2014Underskudd på DKK 692.615 HANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2013Overskudd på DKK 63.418 HANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2012Underskudd på DKK 206.704 HANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
2. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2011AdresseendringHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS flytter fra Rødvig Stevns til Hvide Sande. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
25. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
16. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
11. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: HavfiskeriHANSIGNARAK ApSTidligere bransje: Fiskeri. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
28. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Ann-Marie Jessen er medlem av styret.Se mere
5. februar 2007Ann-Marie Jessen blir med i styretHANSIGNARAK ApSAnn-Marie Jessen erstatter Hansinaraq Ana-Magdalene Sofie Jensen i styret for HANSIGNARAK ApS etter en periode på 19 år.Se mere