17. mars 2015Verner Møller Jensen blir med i ledelsenJuliane Ri 468 ApSVerner Møller Jensen erstatter Arne Thode Jensen i ledelsen for Juliane Ri 468 ApS etter en periode på 27 år.Se mere
16. desember 2014Underskudd på DKK 692.615 HANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2013Overskudd på DKK 63.418 HANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2012Underskudd på DKK 206.704 HANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2011AdresseendringHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS flytter fra Rødvig Stevns til Hvide Sande. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: HavfiskeriHANSIGNARAK ApSTidligere bransje: Fiskeri. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2007Ann-Marie Jessen blir med i styretHANSIGNARAK ApSAnn-Marie Jessen erstatter Hansinaraq Ana-Magdalene Sofie Jensen i styret for HANSIGNARAK ApS etter en periode på 19 år. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2006AdresseendringHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS flytter til ny adresse i Rødvig Stevns. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai til 30. juni. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortHANSIGNARAK ApSHANSIGNARAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Arne Thode Jensen er medlem af ledelsen.Se mere