1. september 2011Anna Sofie Husager forlater styretENGDAL CONSULT ApSAnna Sofie Husager forlater styret for ENGDAL CONSULT ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. september 2011Anna Sofie Husager forlater ledelsenENGDAL CONSULT ApSAnna Sofie Husager forlater ledelsen for ENGDAL CONSULT ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseENGDAL CONSULT ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2006AdresseendringENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS flytter til ny adresse i Kgs. Lyngby. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2005AdresseendringENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS flytter til ny adresse i Kgs. Lyngby. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2004Anna Sofie Husager blir med i styretENGDAL CONSULT ApSAnna Sofie Husager blir med i styret for ENGDAL CONSULT ApS.Se mere
19. desember 2004AdresseendringENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS flytter fra Vanløse til Kgs. Lyngby. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2004Peter Engdal Sørensen forlater styretENGDAL CONSULT ApSPeter Engdal Sørensen forlater styret for ENGDAL CONSULT ApS etter en periode på 3 år. Anna Sofie Husager er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2004Anna Sofie Husager blir med i ledelsenENGDAL CONSULT ApSAnna Sofie Husager blir med i ledelsen for ENGDAL CONSULT ApS.Se mere