22. september 2014Søren Engdal Sørensen forlater styretENGDAL CONSULT ApSSøren Engdal Sørensen forlater styret for ENGDAL CONSULT ApS etter en periode på 10 år.Se mere
5. mars 2013Overskudd på DKK 154.307 ENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
4. mars 2013Regnskap for 2011 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
4. mars 2013AdresseendringENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS flytter til ny adresse i Kgs. Lyngby. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
4. mars 2013Ny status NORMALENGDAL CONSULT ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
4. september 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGENGDAL CONSULT ApSTidligere status: Normal. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
4. september 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGENGDAL CONSULT ApSTidligere status: Normal. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
1. september 2011Anna Sofie Husager forlater styretENGDAL CONSULT ApSAnna Sofie Husager forlater styret for ENGDAL CONSULT ApS etter en periode på 7 år. Søren Engdal Sørensen er fortsatt styreleder.Se mere
1. september 2011Anna Sofie Husager forlater ledelsenENGDAL CONSULT ApSAnna Sofie Husager forlater ledelsen for ENGDAL CONSULT ApS etter en periode på 7 år. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
1. september 2011Peter Engdal Sørensen blir adm. direktørENGDAL CONSULT ApSPeter Engdal Sørensen blir adm. direktør i ENGDAL CONSULT ApS. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
1. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
30. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseENGDAL CONSULT ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
29. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
19. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
14. juni 2006AdresseendringENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS flytter til ny adresse i Kgs. Lyngby. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
25. oktober 2005AdresseendringENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS flytter til ny adresse i Kgs. Lyngby. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere
6. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortENGDAL CONSULT ApSENGDAL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Søren Engdal Sørensen er styreleder.Se mere