3. november 2014Michael Parsberg blir med i styretHØRECENTRUM SØBORG ApSMichael Parsberg erstatter Anna Sophie Bettina Berner i styret for HØRECENTRUM SØBORG ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. september 2014Endring i eierkretsenHØRECENTRUM SØBORG ApSLoc A Han registrert som reell eier av HØRECENTRUM SØBORG ApS. Anna Sophie Bettina Berner er medlem av styret.Se mere
18. april 2014Underskudd på DKK 174.394 HØRECENTRUM SØBORG ApSHØRECENTRUM SØBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Anna Sophie Bettina Berner er medlem av styret.Se mere
3. juni 2013Overskudd på DKK 151.357 HØRECENTRUM SØBORG ApSHØRECENTRUM SØBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anna Sophie Bettina Berner er medlem av styret.Se mere
7. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortHØRECENTRUM SØBORG ApSHØRECENTRUM SØBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anna Sophie Bettina Berner er medlem av styret.Se mere
12. april 2012Anna Sophie Bettina Berner blir med i styretHØRECENTRUM SØBORG ApSAnna Sophie Bettina Berner blir med i styret for HØRECENTRUM SØBORG ApS.Se mere