23. februarHenrik Orkild forlater ledelsenANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008Henrik Orkild forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 etter en periode på 16 år.Se mere
23. februarEndring i eierkretsenANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008Henrik Orkild er ikke lenger registrert som reell eier av ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008.Se mere
7. februarUnderskudd på DKK 3.688 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2023Underskudd på DKK 3.000 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Underskudd på DKK 3.000 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Underskudd på DKK 3.000 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008Tidligere bransje: Uoplyst. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2020Underskudd på DKK 3.025 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2019Underskudd på DKK 3.100 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2018Underskudd på DKK 2.577 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2017Underskudd på DKK 3.077 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2016Underskudd på DKK 4.588 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2015Overskudd på DKK 97.314 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2015Gregor Louis Frimodt-Møller blir med i styretHØREKLINIKKEN SØBORG ApSGregor Louis Frimodt-Møller erstatter Henrik Orkild i styret for HØREKLINIKKEN SØBORG ApS etter en periode på 3 år.Se mere
3. november 2014Michael Parsberg blir med i styretHØRECENTRUM SØBORG ApSMichael Parsberg erstatter Anna Sophie Bettina Berner i styret for HØRECENTRUM SØBORG ApS etter en periode på 3 år. Henrik Orkild er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2014Endring i eierkretsenHØRECENTRUM SØBORG ApSLoc A Han registrert som reell eier av HØRECENTRUM SØBORG ApS. Henrik Orkild er medlem av styret.Se mere
3. juni 2014Underskudd på DKK 102.623 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2014Underskudd på DKK 174.394 HØRECENTRUM SØBORG ApSHØRECENTRUM SØBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Henrik Orkild er medlem av styret.Se mere
11. juni 2013Overskudd på DKK 91.068 ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008ANPARTSSELSKABET AF 29. FEBRUAR 2008 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Henrik Orkild er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2013Overskudd på DKK 151.357 HØRECENTRUM SØBORG ApSHØRECENTRUM SØBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Henrik Orkild er medlem av styret.Se mere