18. juniUnderskudd på DKK 11.457 MH HOLDING RINGKØBING ApSMH HOLDING RINGKØBING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilOverskudd på DKK 1,3 mio.HOEJ.DK A/SHOEJ.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilUnderskudd på DKK 1,9 mio.adwonce A/Sadwonce A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilUnderskudd på DKK 14.603 Hoej Joint Holding ApSHoej Joint Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsAdresseendringHOEJ.DK A/SHOEJ.DK A/S flytter fra Ballerup til Frederiksberg. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsAdresseendringadwonce A/Sadwonce A/S flytter fra Ballerup til Frederiksberg. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsAdresseendringHoej Joint Holding ApSHoej Joint Holding ApS flytter fra Ballerup til Frederiksberg. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 27.174 MH HOLDING RINGKØBING ApSMH HOLDING RINGKØBING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.HOEJ.DK A/SHOEJ.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Underskudd på DKK 14.018 Hoej Joint Holding ApSHoej Joint Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Underskudd på DKK 2,1 mio.adwonce A/Sadwonce A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Jesper Søndermark blir med i styretadwonce A/SJesper Søndermark erstatter Jens Bundgaard Poulsen i styret for adwonce A/S etter en periode på 1 år. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Jesper Søndermark blir med i styretHOEJ.DK A/SJesper Søndermark erstatter Jens Bundgaard Poulsen i styret for HOEJ.DK A/S etter en periode på 1 år. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2022Underskudd på DKK 62.078 MH HOLDING RINGKØBING ApSMH HOLDING RINGKØBING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2022Underskudd på DKK 2,7 mio.adwonce A/Sadwonce A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2022Underskudd på DKK 13.633 Hoej Joint Holding ApSHoej Joint Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.HOEJ.DK A/SHOEJ.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2022Erstatning i styretHOEJ.DK A/S3 endringer i styret for HOEJ.DK A/S. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2022Jens Bundgaard Poulsen blir med i styretadwonce A/SJens Bundgaard Poulsen erstatter Thomas Kirk Vilsbøll i styret for adwonce A/S etter en periode på 5 år. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2021Underskudd på DKK 95.903 MH HOLDING RINGKØBING ApSMH HOLDING RINGKØBING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne-Birgitte Mathiasson er medlem af ledelsen.Se mere