5. januar 2006Anne Kristine Jessen forlater styretB.J. INNOVATION/EJENDOMME ApSAnne Kristine Jessen forlater styret for B.J. INNOVATION/EJENDOMME ApS etter en periode på 27 år.Se mere
8. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2003Flemming Borgstrøm Persson blir med i styretGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SFlemming Borgstrøm Persson erstatter Henning Jørgensen i styret for GELSTED GALVANO INDUSTRI A/S etter en periode på 3 år. Anne Kristine Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
29. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
23. desember 1999Henning Jørgensen blir med i styretGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SHenning Jørgensen erstatter Otto Voss Bredsten i styret for GELSTED GALVANO INDUSTRI A/S etter en periode på 21 år. Anne Kristine Jessen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
10. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
11. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere
26. juni 1979StiftelseGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S stiftes i bransjen overfladebehandling af metal. Anne Kristine Jessen er medlem av styret.Se mere