23. desember 1999Henning Jørgensen blir med i styretGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SHenning Jørgensen erstatter Otto Voss Bredsten i styret for GELSTED GALVANO INDUSTRI A/S etter en periode på 21 år.Se mere
12. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
10. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
11. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
15. november 1993Otto Voss Bredsten forlater styretADMINISTRATIONSSELSKABET AF 22/2 1985 A/SOtto Voss Bredsten forlater styret for ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 22/2 1985 A/S etter en periode på 9 år.Se mere
16. juli 1993Poul Erik Andersen forlater styretADMINISTRATIONSSELSKABET AF 22/2 1985 A/SPoul Erik Andersen forlater styret for ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 22/2 1985 A/S etter en periode på 8 år. Otto Voss Bredsten er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mars 1993Per Nørret forlater ledelsenADMINISTRATIONSSELSKABET AF 22/2 1985 A/SPer Nørret forlater ledelsen for ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 22/2 1985 A/S etter en periode på 8 år. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
9. april 1992Nytt navn: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 22/2 1985 A/SLISBERG MANAGEMENT A/SLISBERG MANAGEMENT A/S skifter navn til ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 22/2 1985 A/S. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
27. juni 1991Nytt navn: LISBERG MANAGEMENT A/SKONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/SKONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S skifter navn til LISBERG MANAGEMENT A/S. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
26. juni 1991Flere forlater styretKONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S2 medlemmer forlater styret for KONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S. Otto Voss Bredsten er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 1991Egon Petersen forlater ledelsenKONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/SEgon Petersen forlater ledelsen for KONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S etter en periode på 6 år. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
22. desember 1989Flere forlater styretKONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S2 medlemmer forlater styret for KONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S. Otto Voss Bredsten er fortsatt styremedlem.Se mere
5. januar 1988Egon Petersen forlater styretKONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/SEgon Petersen forlater styret for KONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S etter en periode på 3 år. Otto Voss Bredsten er fortsatt styremedlem.Se mere
5. januar 1988Flere forlater ledelsenKONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S3 personer forlater ledelsen for KONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
4. september 1987Nytt navn: KONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/SA/S KBIL 9 NR. 264A/S KBIL 9 NR. 264 skifter navn til KONSULENTFIRMAET LISBERG PARTNERE A/S. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
17. januar 1985StiftelseA/S KBIL 9 NR. 264A/S KBIL 9 NR. 264 stiftes i 1985. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere
26. juni 1979StiftelseGELSTED GALVANO INDUSTRI A/SGELSTED GALVANO INDUSTRI A/S stiftes i bransjen overfladebehandling af metal. Otto Voss Bredsten er medlem av styret.Se mere