13. mars 2018Endring i eierkretsenAL2 ApSAnne Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av AL2 ApS.Se mere
7. november 2017Anne Larsen forlater ledelsenAL2 ApSAnne Larsen forlater ledelsen for AL2 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
7. november 2017Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAL2 ApSTidligere status: Normal. Anne Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
2. mai 2017Underskudd på DKK 20.217 AL2 ApSAL2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2016Anne Larsen forlater ledelsenANNE LARSEN HOLDING ApSAnne Larsen forlater ledelsen for ANNE LARSEN HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
14. juni 2016Underskudd på DKK 38.040 AL2 ApSAL2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2016Underskudd på DKK 34.269 ANNE LARSEN HOLDING ApSANNE LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2016AdresseendringAL2 ApSAL2 ApS flytter fra Helsinge til Birkerød. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2015Overskudd på DKK 186.688 ANNE LARSEN HOLDING ApSANNE LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2015Overskudd på DKK 194.369 AL2 ApSAL2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2015Nytt navn: AL2 ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ANNE LARSEN ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ANNE LARSEN ApS skifter navn til AL2 ApS. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2014Overskudd på DKK 99.032 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ANNE LARSEN ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ANNE LARSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2014Overskudd på DKK 63.089 ANNE LARSEN HOLDING ApSANNE LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2013Nytt navn: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ANNE LARSEN ApSALH2 ApSALH2 ApS skifter navn til ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ANNE LARSEN ApS. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2013Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberALH2 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2013Anne Larsen forlater ledelsenLÆGERNE I VESTERGADE 17 ApSAnne Larsen forlater ledelsen for LÆGERNE I VESTERGADE 17 ApS etter en periode på 9 år.Se mere
28. juni 2013StiftelseALH2 ApSALH2 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2013Overskudd på DKK 88.494 ANNE LARSEN HOLDING ApSANNE LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2013Overskudd på DKK 370.618 LÆGERNE I VESTERGADE 17 ApSLÆGERNE I VESTERGADE 17 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortANNE LARSEN HOLDING ApSANNE LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anne Larsen er medlem af ledelsen.Se mere