PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND stiftes i bransjen legater og fonde med velgørende formål. Arvid Frank Jørgensen er medlem av styret.
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Arvid Frank Jørgensen er medlem av styret.
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND
Bjarne Lars Larsen erstatter Jens Hilden i styret for PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND etter en periode på 7 år. Arvid Frank Jørgensen er fortsatt styremedlem.
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Arvid Frank Jørgensen er medlem av styret.
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Arvid Frank Jørgensen er medlem av styret.
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND
Nina Bjørn erstatter Kaare Sloth i styret for PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND etter en periode på 5 år. Arvid Frank Jørgensen er fortsatt styremedlem.
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Arvid Frank Jørgensen er medlem av styret.
PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND
Marianne Hartvig forlater styret for PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND etter en periode på 4 år. Arvid Frank Jørgensen er fortsatt styremedlem.