24. juniOverskudd på DKK 387.333 IDENTO GROUP A/SIDENTO GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne-Mette Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars · netavisengrindsted.dkBillund Erhverv holdt generalforsamling på Filskov KroVed den efterfølgende konstituering blev direktør Jeppe Laursen, Zebicon atter udpeget som bestyrelsesleder og Anne-Mette Sørensen, Idento Group som fortsat vicebestyrelsesleder. Les artikkel
25. mai 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.IDENTO GROUP A/SIDENTO GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne-Mette Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023 · BillundOnlineGeneralforsamling valgte ny formand og tre nye bestyrelsesmedlemmerDerimod blev Ronny Kristian Lilienvald fra Billund Lufthavn, direktør i ES Stålindustri Syd Sune Appel, og direktør Anne-Mette Sørensen fra Idento Group valgt ind i bestyrelsen i stedet. Les artikkel
23. mars 2023 · Vejle Amts FolkebladSe hvem der blev valgt ind i Billund Erhvervs nye bestyrelse: - En markant forening fortsætter arbejdetHenholdsvis udviklingsdirektør Ronny Kristian Lilienvald, Billund Lufthavn, direktør Sune Appel, ES Stålindustri Syd og Anne-Mette Sørensen, direktør for Idento Group. Les artikkel
22. mars 2023 · Netavisen GrindstedBillund Erhverv har fået nye ansigter i bestyrelse og på formandspostenHenholdsvis udviklingsdirektør Ronny Kristian Lilienvald, Billund Lufthavn, direktør Sune Appel, ES Stålindustri Syd og Anne-Mette Sørensen, direktør Idento Group. Les artikkel
12. mai 2022Underskudd på DKK 300.241 IDENTO GROUP A/SIDENTO GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne-Mette Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 331.092 IDENTO GROUP A/SIDENTO GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne-Mette Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2021Anne-Mette Sørensen blir med i styretIDENTO GROUP A/SAnne-Mette Sørensen erstatter Maria Schmidt Sørensen i styret for IDENTO GROUP A/S etter en periode på 1 år.Se mere
29. august 2020Overskudd på DKK 765.625 IDENTO GROUP A/SIDENTO GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anne-Mette Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2020 · Fredericia DagbladNy direktør i Billund satser på endnu flere bæredygtige produkterOg den forsømmelse har Anne-Mette Sørensen tænkt sig at ændre på. Les artikkel
5. mars 2020 · Finans.dkMorten Østrup Møller bliver chef for Asset Management i P+ - jobskifter uge 10Per Højgaard Andersen har overtaget Stefan Wernsings plads i bestyrelsen for Hallumgade Pig Production ApS Anne-Mette Sørensen er indtrådt som ny direktør for Idento Group A/S . Les artikkel
5. mars 2020 · Finans.dkSusanne Mørch Koch afløser Lars Liebst som direktør for Tivoli - jobskifter uge 10Per Højgaard Andersen har overtaget Stefan Wernsings plads i bestyrelsen for Hallumgade Pig Production ApS Anne-Mette Sørensen er indtrådt som ny direktør for Idento Group A/S . Les artikkel
3. mars 2020 · Finans.dkKvinden bag "Fars pige" er altid på jagt efter det næste store seerhitPer Højgaard Andersen har overtaget Stefan Wernsings plads i bestyrelsen for Hallumgade Pig Production ApS Anne-Mette Sørensen er indtrådt som ny direktør for Idento Group A/S . Les artikkel
2. mars 2020 · Finans.dkFra politisk frontfigur til chefskikkelse for socialrådgiverePer Højgaard Andersen har overtaget Stefan Wernsings plads i bestyrelsen for Hallumgade Pig Production ApS Anne-Mette Sørensen er indtrådt som ny direktør for Idento Group A/S . Les artikkel
28. februar 2020 · Finans.dk»Det var en svær begyndelse. Heldigvis hjalp min familie mig«Per Højgaard Andersen har overtaget Stefan Wernsings plads i bestyrelsen for Hallumgade Pig Production ApS Anne-Mette Sørensen er indtrådt som ny direktør for Idento Group A/S . Les artikkel
26. februar 2020 · Finans.dkTorben Paulin bliver ny topchef for TCM Group - jobskifter uge 9Per Højgaard Andersen har overtaget Stefan Wernsings plads i bestyrelsen for Hallumgade Pig Production ApS Anne-Mette Sørensen er indtrådt som ny direktør for Idento Group A/S . Les artikkel
25. februar 2020 · Finans.dkKathrine Forsberg er indtrådt som direktør og medlem af bestyrelsen i Atea A/S - jobskifter uge 9Per Højgaard Andersen har overtaget Stefan Wernsings plads i bestyrelsen for Hallumgade Pig Production ApS Anne-Mette Sørensen er indtrådt som ny direktør for Idento Group A/S . Les artikkel
21. februar 2020Nye navn i styretIDENTO GROUP A/S2 nye medlemmer blir med i styret for IDENTO GROUP A/S. Anne-Mette Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2020Anne-Mette Sørensen blir med i ledelsenIDENTO GROUP A/SAnne-Mette Sørensen erstatter Per Madsen Schmidt i ledelsen for IDENTO GROUP A/S etter en periode på 8 år.Se mere