31. maiUnderskudd på DKK 6.366 MBC TRADE ApSMBC TRADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2022 til 30. november 2023. Martin Brinch Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. november 2023Underskudd på DKK 70.856 ABI 1 ApSABI 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023Overskudd på DKK 301.463 ABI 2 ApSABI 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023Underskudd på DKK 51.101 ALSTED BRINCH INVEST ApSALSTED BRINCH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2023Overskudd på DKK 501.718 PR CHOKOLADE A/SPR CHOKOLADE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen eier 32,8% av virksomheten.Se mere
1. juni 2023Overskudd på DKK 49.879 MBC TRADE ApSMBC TRADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 30. november 2022. Martin Brinch Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. desember 2022Underskudd på DKK 49.023 ABI 1 ApSABI 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2022Overskudd på DKK 327.250 ABI 2 ApSABI 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2022Overskudd på DKK 345.854 ALSTED BRINCH INVEST ApSALSTED BRINCH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 555.565 PR CHOKOLADE A/SPR CHOKOLADE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen eier 32,8% av virksomheten.Se mere
14. november 2022Endring i eierkretsenKokbjerg 6 ApSMartin Brinch Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av Kokbjerg 6 ApS.Se mere
26. oktober 2022Endring i eierkretsenGO NUTS ApSMartin Brinch Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av GO NUTS ApS.Se mere
9. mai 2022AdresseendringMBC TRADE ApSMBC TRADE ApS flytter til ny adresse i Kolding. Martin Brinch Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. mai 2022Underskudd på DKK 23.122 MBC TRADE ApSMBC TRADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2020 til 30. november 2021. Martin Brinch Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. november 2021Overskudd på DKK 973.248 ABI 1 ApSABI 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2021Overskudd på DKK 3.132 ALSTED BRINCH INVEST ApSALSTED BRINCH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2021Overskudd på DKK 432.801 ABI 2 ApSABI 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2021Underskudd på DKK 1.950 GO NUTS ApSGO NUTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen eier 30% av virksomheten.Se mere
10. november 2021Underskudd på DKK 3.721 Kokbjerg 6 ApSKokbjerg 6 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen eier 34,1% av virksomheten.Se mere
1. november 2021Overskudd på DKK 695.031 PR CHOKOLADE A/SPR CHOKOLADE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Martin Brinch Pedersen eier 32,8% av virksomheten.Se mere