Sofie Peschardt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
Sofie Peschardt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
Sofie Peschardt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
Brian Uhd Hansen forlater styret for NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
Sofie Peschardt Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Sofie Peschardt Holding ApS. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
Sofie Peschardt Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
Sofie Peschardt Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
Sofie Peschardt Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
Sofie Peschardt Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 24. november 2016 til 31. desember 2017. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anne Sofie Ostenfeld Peschardt er medlem af ledelsen.