19. november 2008Søren Bruno Lund Rasmussen blir ny styrelederGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/SSøren Bruno Lund Rasmussen erstatter Annie Gjedsted som styreleder hos GJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/S etter en periode på 3 år.Se mere
16. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/SGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2006 til 31. mai. Annie Gjedsted er styreleder.Se mere
6. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/SGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2005 til 31. mai. Annie Gjedsted er styreleder.Se mere
1. september 2005Annie Gjedsted blir med i styretGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/SAnnie Gjedsted blir med i styret for GJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/S.Se mere
1. september 2005Ny selskapsform AktieselskabGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/SGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til GJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/S. Annie Gjedsted er styreleder.Se mere
9. oktober 2003Annie Gjedsted slutter som adm. direktørH G O HOLDING ApSAnnie Gjedsted slutter som adm. direktør i H G O HOLDING ApS.Se mere
18. juli 2002Regnskap for 2002 offentligjortH G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2001 til 31. mai. Annie Gjedsted er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortH G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2000 til 31. mai. Annie Gjedsted er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. november 2001Annie Gjedsted blir adm. direktørH G O HOLDING ApSAnnie Gjedsted blir adm. direktør i H G O HOLDING ApS.Se mere