25. januar 2023Endring i eierkretsenGBK Teknik A/SHenrik Glud er ikke lenger registrert som reell eier av GBK Teknik A/S.Se mere
7. mai 2021Henrik Glud forlater ledelsenH G O HOLDING ApSHenrik Glud forlater ledelsen for H G O HOLDING ApS etter en periode på 18 år.Se mere
7. mai 2021Endring i eierkretsenH G O HOLDING ApSHenrik Glud er ikke lenger registrert som reell eier av H G O HOLDING ApS.Se mere
12. november 2020Underskudd på DKK 117.927 H G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2019Underskudd på DKK 816.165 H G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2019Henrik Glud forlater styretGBK Teknik A/SHenrik Glud forlater styret for GBK Teknik A/S etter en periode på 14 år.Se mere
12. mars 2019Henrik Glud forlater ledelsenGBK Teknik A/SHenrik Glud forlater ledelsen for GBK Teknik A/S etter en periode på 20 år.Se mere
12. mars 2019Ny status UNDER KONKURSGBK Teknik A/STidligere status: Normal. Henrik Glud eier 100% av virksomheten.Se mere
24. oktober 2018Underskudd på DKK 441.256 H G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2018Underskudd på DKK 431.756 GBK Teknik A/SGBK Teknik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2018AdresseendringGBK Teknik A/SGBK Teknik A/S flytter fra Dyssegård til Rødovre. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2017Overskudd på DKK 390.648 H G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. mai. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2017Overskudd på DKK 400.023 GBK Teknik A/SGBK Teknik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. mai. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2017AdresseendringH G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg til Dragør. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2016Underskudd på DKK 413.993 H G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2015 til 31. mai. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2016Underskudd på DKK 404.899 GBK Teknik A/SGBK Teknik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2015 til 31. mai. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2016Nytt navn: GBK Teknik A/SGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/SGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/S skifter navn til GBK Teknik A/S. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2015AdresseendringH G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg C til Frederiksberg. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2015AdresseendringGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/SGJEDSTED-JENSEN EL-INSTALLATION A/S flytter fra Frederiksberg C til Dyssegård. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2015Overskudd på DKK 103.033 H G O HOLDING ApSH G O HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2014 til 31. mai. Henrik Glud er medlem af ledelsen.Se mere