20. mai 2011Christian Møller Nielsen blir med i ledelsenTØRRINGHUS ApSChristian Møller Nielsen erstatter Annika Gylling Holmes Jensen i ledelsen for TØRRINGHUS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. mai 2011Endring i eierkretsenTØRRINGHUS ApSChristian Møller Nielsen registrert som reell eier av TØRRINGHUS ApS. Annika Gylling Holmes Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortTØRRINGHUS ApSTØRRINGHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Annika Gylling Holmes Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTØRRINGHUS ApSTØRRINGHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2008 til 31. desember 2008. Annika Gylling Holmes Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2008Ny bransje: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.TØRRINGHUS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Annika Gylling Holmes Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2008StiftelseTØRRINGHUS ApSTØRRINGHUS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Annika Gylling Holmes Jensen er medlem af ledelsen.Se mere