29. mai 2012Hans Peder Hansen blir med i ledelsenTØRRINGHUS ApSHans Peder Hansen erstatter Rikke Høi Nielsen i ledelsen for TØRRINGHUS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
24. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortTØRRINGHUS ApSTØRRINGHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Rikke Høi Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2011Christian Møller Nielsen blir med i ledelsenTØRRINGHUS ApSChristian Møller Nielsen erstatter Annika Gylling Holmes Jensen i ledelsen for TØRRINGHUS ApS etter en periode på 3 år. Rikke Høi Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2011Endring i eierkretsenTØRRINGHUS ApSChristian Møller Nielsen registrert som reell eier av TØRRINGHUS ApS. Rikke Høi Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortTØRRINGHUS ApSTØRRINGHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Rikke Høi Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTØRRINGHUS ApSTØRRINGHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2008 til 31. desember 2008. Rikke Høi Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2008Ny bransje: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.TØRRINGHUS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Rikke Høi Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2008StiftelseTØRRINGHUS ApSTØRRINGHUS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Rikke Høi Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere