SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Annkatrin Thygesen eier 50% av virksomheten.