SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Boye Thygesen er medlem af ledelsen.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Boye Thygesen er medlem af ledelsen.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Boye Thygesen er medlem af ledelsen.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Boye Thygesen er medlem af ledelsen.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Boye Thygesen er medlem af ledelsen.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Boye Thygesen er medlem af ledelsen.
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Boye Thygesen er medlem af ledelsen.
Lene Vestergaard Rasmussen slutter som adm. direktør
SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS
Lene Vestergaard Rasmussen slutter som adm. direktør i SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING HOLDING ApS. Jens Boye Thygesen er forsatt medlem av ledelsen.