29. juniUnderskudd på DKK 2,6 mio.Reality Plus Denmark ApSReality Plus Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anthony John Pearce er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.Reality Plus Denmark ApSReality Plus Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. desember 2021 til 31. desember 2022. Anthony John Pearce er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022Nytt navn: Reality Plus Denmark ApSReality Gaming Group ApSReality Gaming Group ApS skifter navn til Reality Plus Denmark ApS. Anthony John Pearce er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2021StiftelseReality Gaming Group ApSReality Gaming Group ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Anthony John Pearce er medlem af ledelsen.Se mere