7. septemberMorten Michael Røngaard blir med i styretPixelPai ApSMorten Michael Røngaard blir med i styret for PixelPai ApS.Se mere
7. septemberEndring i eierkretsenPixelPai ApSMorten Michael Røngaard reduserer sitt reelle eierskap av PixelPai ApS.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 0 Tradite Invest ApSTradite Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 2,6 mio.Reality Plus Denmark ApSReality Plus Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. februarMorten Michael Røngaard forlater ledelsenFlamingo Club ApSMorten Michael Røngaard forlater ledelsen for Flamingo Club ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
30. november 2023StiftelsePixelPai ApSPixelPai ApS stiftes i bransjen anden it-servicevirksomhed. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023Underskudd på DKK 40.000 Flamingo Club ApSFlamingo Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. mai 2022 til 31. desember 2022. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023Ny status NORMALFlamingo Club ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023AdresseendringFlamingo Club ApSFlamingo Club ApS flytter fra København S til Frederiksberg C. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Morten Michael Røngaard blir med i ledelsenFlamingo Club ApSMorten Michael Røngaard blir med i ledelsen for Flamingo Club ApS.Se mere
8. august 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.Reality Plus Denmark ApSReality Plus Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. desember 2021 til 31. desember 2022. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2023Overskudd på DKK 0 Tradite Invest ApSTradite Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. august 2021 til 31. desember 2022. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2023Morten Michael Røngaard forlater ledelsenC4P ApSMorten Michael Røngaard forlater ledelsen for C4P ApS etter en periode på 1 år.Se mere
10. januar 2023Endring i eierkretsenC4P ApSMorten Michael Røngaard er ikke lenger registrert som reell eier av C4P ApS.Se mere
6. juli 2022Nytt navn: Reality Plus Denmark ApSReality Gaming Group ApSReality Gaming Group ApS skifter navn til Reality Plus Denmark ApS. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2022 · Lasso.dkNyt firma er stiftetMichael Jeppesen Morten Michael Røngaard og Johan Urnes Plenge . Les artikkel
28. desember 2021StiftelseReality Gaming Group ApSReality Gaming Group ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2021StiftelseC4P ApSC4P ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2021StiftelseTradite Invest ApSTradite Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Michael Røngaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2018Morten Michael Røngaard forlater ledelsenSindana IVSMorten Michael Røngaard forlater ledelsen for Sindana IVS etter en periode på 2 år.Se mere