25. februar 2015Knut Morten Aasrud blir ny styrelederNORSTAT DANMARK A/SKnut Morten Aasrud erstatter Are Strøm som styreleder hos NORSTAT DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. mai 2014Overskudd på DKK 2,2 mio.NORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Are Strøm er styreleder.Se mere
28. februar 2014AdresseendringNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Are Strøm er styreleder.Se mere
30. juni 2013Underskudd på DKK 806.560 NORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Are Strøm er styreleder.Se mere
30. april 2013Ole Nørgaard Jensen forlater styretNORSTAT DANMARK A/SOle Nørgaard Jensen forlater styret for NORSTAT DANMARK A/S etter en periode på 10 år. Are Strøm er fortsatt styreleder.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Are Strøm er styreleder.Se mere
20. februar 2012Are Strøm blir med i styretNORSTAT DANMARK A/SAre Strøm blir med i styret for NORSTAT DANMARK A/S.Se mere