20. februar 2012John Erik Lauring Pedersen forlater styretNORSTAT DANMARK A/SJohn Erik Lauring Pedersen forlater styret for NORSTAT DANMARK A/S etter en periode på 6 år.Se mere
10. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
27. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
1. mars 2010AdresseendringNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
23. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Markedsanalyse og offentlig meningsmålingNORSTAT DANMARK A/STidligere bransje: Meningsmåling og markedsanalyse. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
21. mai 2007Flere forlater ledelsenNORSTAT DANMARK A/S2 personer forlater ledelsen for NORSTAT DANMARK A/S. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
19. oktober 2006AdresseendringNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S flytter fra Frederiksberg C til København K. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
1. oktober 2006Jesper Claus Larsen blir med i ledelsenNORSTAT DANMARK A/SJesper Claus Larsen blir med i ledelsen for NORSTAT DANMARK A/S. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
30. september 2006Niels Kühl Hasager slutter som adm. direktørNORSTAT DANMARK A/SNiels Kühl Hasager slutter som adm. direktør i NORSTAT DANMARK A/S. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
27. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
1. juni 2006Steinar Larsen blir med i styretNORSTAT DANMARK A/SSteinar Larsen blir med i styret for NORSTAT DANMARK A/S. John Erik Lauring Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
1. juni 2006Steinar Larsen blir med i ledelsenNORSTAT DANMARK A/SSteinar Larsen blir med i ledelsen for NORSTAT DANMARK A/S. John Erik Lauring Pedersen er styreleder.Se mere
23. mars 2006John Erik Lauring Pedersen blir ny styrelederNORSTAT DANMARK A/SJohn Erik Lauring Pedersen erstatter Tefre Hølje som styreleder hos NORSTAT DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
23. mars 2006John Erik Lauring Pedersen forlater ledelsenNORSTAT DANMARK A/SJohn Erik Lauring Pedersen forlater ledelsen for NORSTAT DANMARK A/S etter en periode på 5 år.Se mere
24. oktober 2005Morten Rosentoft forlater ledelsenNORSTAT DANMARK A/SMorten Rosentoft forlater ledelsen for NORSTAT DANMARK A/S etter en periode på 2 år. John Erik Lauring Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2005Niels Kühl Hasager blir adm. direktørNORSTAT DANMARK A/SNiels Kühl Hasager blir adm. direktør i NORSTAT DANMARK A/S. John Erik Lauring Pedersen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
13. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. John Erik Lauring Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere