23. april 2019Arie Kranendonk forlater styretKPS RINAS DEVELOPMENT ApSArie Kranendonk forlater styret for KPS RINAS DEVELOPMENT ApS etter en periode på 10 år.Se mere
23. april 2019Johannes Petrus Hubertus Justin Geraerds blir med i ledelsenKPS RINAS DEVELOPMENT ApSJohannes Petrus Hubertus Justin Geraerds erstatter Arie Kranendonk i ledelsen for KPS RINAS DEVELOPMENT ApS etter en periode på 10 år.Se mere
16. mai 2018Overskudd på EUR 75 KPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2017Overskudd på EUR 1.089 KPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2016Underskudd på DKK 1.508 KPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2015Overskudd på EUR 36.240 KPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2014Underskudd på DKK 22.707 KPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2014Muri Kranendonk blir med i styretKPS RINAS DEVELOPMENT ApSMuri Kranendonk erstatter Edwin Norbert van Dorland i styret for KPS RINAS DEVELOPMENT ApS etter en periode på 5 år. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2013Overskudd på EUR 63.486 KPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortKPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2011Jacoba Adriana van Zijderveld blir med i styretKPS RINAS DEVELOPMENT ApSJacoba Adriana van Zijderveld erstatter Monique van Staalduinen i styret for KPS RINAS DEVELOPMENT ApS etter en periode på 2 år. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortKPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortKPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. juni 2009 til 31. desember 2009. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2009AdresseendringKPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS flytter fra København V til Greve. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2009Ny bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiKPS RINAS DEVELOPMENT ApSTidligere bransje: Uoplyst. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2009StiftelseKPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS stiftes i bransjen uoplyst. Arie Kranendonk er medlem af ledelsen.Se mere