1. januar 2022Rolf van Beijsterveldt blir med i styretKPS RINAS DEVELOPMENT ApSRolf van Beijsterveldt erstatter Gerrit van Appeldoorn i styret for KPS RINAS DEVELOPMENT ApS etter en periode på 3 år.Se mere
3. mai 2021Underskudd på EUR 168.932 KPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Gerrit van Appeldoorn er medlem av styret.Se mere
20. august 2020Underskudd på EUR 46.440 KPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Gerrit van Appeldoorn er medlem av styret.Se mere
24. april 2020Leon Rutgerus Willem de Haan blir med i styretKPS RINAS DEVELOPMENT ApSLeon Rutgerus Willem de Haan erstatter Muri Kranendonk i styret for KPS RINAS DEVELOPMENT ApS etter en periode på 6 år. Gerrit van Appeldoorn er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 2019Underskudd på EUR 19.796 KPS RINAS DEVELOPMENT ApSKPS RINAS DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Gerrit van Appeldoorn er medlem av styret.Se mere
23. april 2019Gerrit van Appeldoorn blir med i styretKPS RINAS DEVELOPMENT ApSGerrit van Appeldoorn blir med i styret for KPS RINAS DEVELOPMENT ApS.Se mere
23. april 2019Johannes Petrus Hubertus Justin Geraerds blir med i ledelsenKPS RINAS DEVELOPMENT ApSJohannes Petrus Hubertus Justin Geraerds erstatter Arie Kranendonk i ledelsen for KPS RINAS DEVELOPMENT ApS etter en periode på 10 år. Gerrit van Appeldoorn er medlem av styret.Se mere