1. august 2018Arne Vagn Orelius forlater styretLandbrugsselskabet af 1. august 2018 ApSArne Vagn Orelius forlater styret for Landbrugsselskabet af 1. august 2018 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
18. april 2018Overskudd på DKK 222.043 ST. BALLEGAARD ApSST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere
2. januar 2018Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeST. BALLEGAARD ApSTidligere bransje: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere
8. juni 2017Overskudd på DKK 98.320 ST. BALLEGAARD ApSST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere
13. juni 2016Overskudd på DKK 148.084 ST. BALLEGAARD ApSST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere
11. juni 2015Underskudd på DKK 548.539 ST. BALLEGAARD ApSST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere
6. november 2014Flere forlater styretST. BALLEGAARD ApS2 medlemmer forlater styret for ST. BALLEGAARD ApS. Arne Vagn Orelius er fortsatt styremedlem.Se mere
6. november 2014Louise Kristina Orelius Sigtenbjerggaard forlater ledelsenST. BALLEGAARD ApSLouise Kristina Orelius Sigtenbjerggaard forlater ledelsen for ST. BALLEGAARD ApS etter en periode på 4 år. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere
26. juni 2014Underskudd på DKK 120.924 ST. BALLEGAARD ApSST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere
9. juni 2013Underskudd på DKK 873.740 ST. BALLEGAARD ApSST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortST. BALLEGAARD ApSST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars 2011 til 31. desember 2011. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere
20. mars 2011StiftelseST. BALLEGAARD ApSST. BALLEGAARD ApS stiftes i bransjen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Arne Vagn Orelius er medlem av styret.Se mere