ST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Louise Kristina Orelius Sigtenbjerggaard er medlem af ledelsen.
ST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Louise Kristina Orelius Sigtenbjerggaard er medlem af ledelsen.
ST. BALLEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars 2011 til 31. desember 2011. Louise Kristina Orelius Sigtenbjerggaard er medlem af ledelsen.
ST. BALLEGAARD ApS stiftes i bransjen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Louise Kristina Orelius Sigtenbjerggaard er medlem af ledelsen.