6. desember 2013Artur Marek Michalczyk forlater ledelsenSYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApSArtur Marek Michalczyk forlater ledelsen for SYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApS etter en periode på 3 år.Se mere
22. august 2013Nytt navn: SYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS skifter navn til SYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApS. Artur Marek Michalczyk er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2013Underskudd på EUR 8,9 mio.MACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Artur Marek Michalczyk er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2013AdresseendringMACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Artur Marek Michalczyk er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortMACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Artur Marek Michalczyk er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Artur Marek Michalczyk er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2011Jens Morten Brøgger blir med i ledelsenMACH CONTENT SERVICES ApSJens Morten Brøgger blir med i ledelsen for MACH CONTENT SERVICES ApS. Artur Marek Michalczyk er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2011Guy Emile Dubois forlater ledelsenMACH CONTENT SERVICES ApSGuy Emile Dubois forlater ledelsen for MACH CONTENT SERVICES ApS etter en periode på 2 år. Artur Marek Michalczyk er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2011Artur Marek Michalczyk blir med i ledelsenMACH CONTENT SERVICES ApSArtur Marek Michalczyk blir med i ledelsen for MACH CONTENT SERVICES ApS.Se mere