11. februar 2005Bent Carl Sejr Nielsen forlater styretTEATERVIN ApSBent Carl Sejr Nielsen forlater styret for TEATERVIN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
6. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortTEATERVIN ApSTEATERVIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Bent Carl Sejr Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortTEATERVIN ApSTEATERVIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Bent Carl Sejr Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortTEATERVIN ApSTEATERVIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Bent Carl Sejr Nielsen er medlem av styret.Se mere
11. november 2002Bent Carl Sejr Nielsen blir med i styretTEATERVIN ApSBent Carl Sejr Nielsen blir med i styret for TEATERVIN ApS.Se mere
11. november 2002Peter Aggerholm forlater ledelsenTEATERVIN ApSPeter Aggerholm forlater ledelsen for TEATERVIN ApS etter en periode på 4 år. Bent Carl Sejr Nielsen er medlem av styret.Se mere