20. oktober 2023Overskudd på DKK 179.251 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2022Overskudd på DKK 270.354 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2021Overskudd på DKK 258.425 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44Tidligere bransje: Uoplyst. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2020Overskudd på DKK 209.598 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2019Overskudd på DKK 98.097 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2018Overskudd på DKK 134.811 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2017Overskudd på DKK 204.018 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2016Overskudd på DKK 95.544 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2015Overskudd på DKK 55.960 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2014Overskudd på DKK 376.565 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2013Underskudd på DKK 840 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2012Overskudd på DKK 197.099 INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2008Regnskap for 2008 offentligjortINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2007Regnskap for 2007 offentligjortINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2005Regnskap for 2005 offentligjortINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 19.03.44 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Erling Rydberg er medlem af ledelsen.Se mere